山下奉文
第1方面军
建立时间:1942年7月1日
代号:锐
军队符号:1HA
担当区域:伪满洲国东部地区(今中国黑龙江省乌苏里江以及吉林省延边朝鲜族自治州部分)
投降地:伪满洲国吉林省敦化县(今中国吉林省延边朝鲜族自治州敦化市)
历任司令官:
山下奉文,高知县人,陆军中将(1943年2月晋升陆军大将),陆军皇道派骨干,因受到二二六兵变影响一度外放,又因在东南亚战功卓越而被誉为“马来之虎”。
任期:1942年7月1日—1944年9月26日
喜多诚一,滋贺县人,陆军中将(1945年3月晋升陆军大将),长期在中国从事特务活动。
任期:1944年9月26日—1945年8月22日(被俘,1947年6月在哈巴罗夫斯克近郊野战医院死亡。)
阿南惟几
第2方面军
建立时间:1942年7月4日
代号:辉
军队符号:2HA
担当地区:
伪满洲国(今中国东北)(1942—1943)新几内亚岛(1943—1944)荷属东印度(今印度尼西亚)苏拉威西岛(1944—1945)投降地:荷属东印度(今印度尼西亚)苏拉威西岛
历任司令官:
阿南惟几,东京人,陆军中将(1943年5月晋升陆军大将),铃木贯太郎内阁陆军大臣,因拒绝接受投降而自杀。
任期:1942年7月1日—1944年12月26日
饭村穣,茨城县人,陆军中将,他在日本投降后任宪兵司令,负责镇压那些不服从投降命令的军人。
任期:1944年12月26日—1945年5月29日
冈部直三郎
第3方面军
建立时间:1943年10月29日
代号:强
军队符号:3HA
担当区域:伪满洲国南部地区以及热河省(今中国辽宁省以及吉林省部分、河北省部分、内蒙古自治区部分)
投降地:伪满洲国奉天省奉天市(今中国辽宁省沈阳市)
历任司令官:
冈部直三郎,广岛县人,陆军大将,他是战后在中国因病毙命的日军最高将领。
任期:1943年10月29日—1944年8月25日)
后宫淳,京都人,陆军大将,他与东条英机关系密切,为东条系骨干,在东条英机下台后,他遭到清算,被外放至第三方面军担任司令官一职。
任期:1944年8月25日—1945年8月19日(被俘)
樋口季一郎
第5方面军
建立时间:1944年3月16日
代号:达
军队符号:5HA
担当区域:日本北海道、日据南库页岛(今属俄罗斯)、千岛群岛
投降地:日本北海道札幌市
历任司令官:
樋口季一郎,兵库县人,陆军中将,因在哈尔滨特务机关长位置推行河豚计划而闻名。
任期:1944年3月16日—1945年12月1日
冈村宁次
第6方面军
建立时间:1944年8月25日
代号:统
军队符号:6HA
担当区域:中国华中地区
投降地:中国湖北省汉口市
历任司令官:
冈村宁次,东京人, 陆军大将,陆军少壮派三羽乌之一,抗日战争末期升任日本中国派遣军总司令官,并在日本投降后率侵华日军向中华民国政府投降。
任期:1944年8月25日—11月22日
冈部直三郎, 广岛县人,陆军大将,日本投降后他在汉口中山公园内举行第6方面军投降仪式。
任期:1944年11月22日—1945年9月18日
土肥原贤二
第7方面军
建立时间:1944年3月22日
代号:冈
军队符号:7HA
担当区域:新加坡、马来西亚、荷属东印度一部分(今印度尼西亚)
投降地:新加坡
历任司令官:
土肥原贤二,冈山县人,陆军大将,日本侵华头号间谍,建立伪满洲国和策划华北五省自治的幕后人物。
任期:1944年3月22日—1945年4月7日
板垣征四郎,岩手县人,陆军大将,日本陆军三大中国通之一,与石原莞尔关系密切。
任期:1945年4月7日—1946年4月13日
木下敏,陆军中将。
任期:1946年4月13日—6月12日(代理)
今村均
第8方面军
建立时间:1942年11月16日
代号:刚
军队符号:8HA
投降地:新不列颠岛拉包尔市
担当区域:新几内亚岛、俾斯麦群岛、所罗门群岛以及大洋洲部分岛屿
历任司令官:
今村均,宫城县人,陆军中将(1943年5月晋升陆军大将),九一八事变时为日本少壮派军人中的骨干分子,极力主张武力征服中国。
任期:1942年11月9日—1945年12月1日)
安藤利吉
第10方面军
建立时间:1944年9月22日
代号:湾
军队符号:10HA
担当区域:琉球群岛、日据台湾(今中国台湾省)、日据澎湖列岛(今中国台湾省澎湖县)
投降地:日据台湾台北州台北市(今中国台湾省台北市)
历任司令官:
安藤利吉,宫城县人,陆军大将 ,台湾日据时期末任总督。
任期:1944年9月22日—1945年10月25日
吉本贞一
第11方面军
建立时间:1945年2月1日
代号:进
军队符号:11HA
担当区域:日本东北地方
投降地:日本宫城县仙台市
历任司令官:
吉本贞一,德岛县人,陆军中将(1945年5月晋升陆军大将),1945年9月14日日本战败后他在东京市谷台自杀身亡。
任期:1945年2月1日—8月7日
藤江惠辅,兵库县人,陆军大将。
任期:1945年8月7日—10月18日
田中静一
第12方面军
建立时间:1945年2月11日
代号:幡
军队符号:12HA
担当区域:日本关东地方、中部地方甲信越地方和静冈县的一部分
投降地:日本东京都
历任司令官:
藤江惠辅,兵库县人,陆军大将。
任期:1945年2月1日—3月9日
田中静一,兵库县人,陆军大将,他在日本战败后成功平定数起拒绝投降的士兵叛乱,但随即与参谋总长杉山元元帅、前关东军司令官本庄繁大将等十数名高级将领相继自尽。
任期:1945年3月9日—8月24日
土肥原贤二,冈山县人,陆军大将,日本侵华头号间谍,建立伪满洲国和策划华北五省自治的幕后人物。
任期:1945年8月25日—9月23日(1945年9月14日兼任第1总军司令官)
北野宪造,滋贺县人,陆军中将。
任期:1945年9月23日—10月10日
第13方面军
建立时间:1945年2月1日
代号:秀
军队符号:13HA
担当地区:日本中部地方东海地方
投降地:日本爱知县名古屋市
历任司令官:
冈田资,陆军中将。
任期:1945年2月1日—12月1日
黑田重德
第14方面军
建立时间:1944年7月28日
代号:尚武
军队符号:14HA
担当区域:菲律宾吕宋岛
投降地:菲律宾吕宋岛
历任司令官:
黑田重德,福冈县人,陆军中将,因应对美军空袭不利,而与陆军大将军衔失之交臂。
任期:1944年7月28日—9月26日
山下奉文,高知县人,陆军中将(1943年2月晋升陆军大将),陆军皇道派骨干,因受到二二六兵变影响一度外放,又因在东南亚战功卓越而被誉为“马来之虎”。
任期:1944年9月26日—1945年9月3日
河边正三
第15方面军
建立时间:1945年2月1日
代号:楠
军队符号:15HA
担当区域:日本近畿地方、中部地方、四国地方
投降地:日本大阪府大阪市
历任司令官:
河边正三,富山县人,陆军中将(1945年3月晋升陆军大将),他曾企图以残存航空部队顽抗到底,后任第一复员军司令官,参与日军的复员工作。
任期:1945年2月1日—4月7日
内山英太郎,东京都人,陆军大将内山川小二郎长子,陆军中将。
任期:1945年4月7日 —12月1日
横山勇
第16方面军
建立时间:1945年2月1日
代号:睦
军队符号:16HA
担当区域:日本九州地方
投降地:日本福冈县筑紫郡二日市町(今日本福冈县筑紫野市)
历任司令官:
横山勇,千叶县人,陆军中将。
任期:1945年2月1日—10月1日
板垣征四郎
第17方面军
建立时间:1945年1月22日
代号:筑
军队符号:17HA
担当区域:日据朝鲜半岛南部(今韩国)
投降地:日据朝鲜京畿道“京城府”(今韩国首尔特别市)
历任司令官:
板垣征四郎,岩手县人,陆军大将,日本陆军三大中国通之一,与石原莞尔关系密切。
任期:1945年2月1日—4月7日
上月良夫,熊本县人,陆军中将。
任期:1945年4月7日—12月5日
中村明人
第18方面军
建立时间:1945年7月7日
代号:义
军队符号:18HA
担当区域:泰国
投降地:泰国曼谷
历任司令官:
中村明人,爱知县人,陆军中将
任期:1945年7月14日—9月8日
寺内寿一
华北方面军
建立时间:1937年8月31日
代号:甲
担当地区:中国华北地区
投降地:中国北平(今中国北京)
历任司令官:
寺内寿一,山口县人,寺内正毅伯爵之子,陆军大将(1943年6月晋升元帅)。
任期:1937年8月26日—1938年12月9日
杉山元,福冈县人,陆军大将,日军决策中心的核心人物之一 ,在发动侵占中国东北的战争、全面侵华战争、太平洋战争等重大决策中,他的意见均起到了重大作用。
任期:1938年12月9日—1939年9月12日
多田骏,宫城县人,陆军中将(1941年7月晋升陆军大将)。
任期:1939年9月12日—1941年7月7日
冈村宁次,东京人, 陆军大将,陆军少壮派三羽乌之一,抗日战争末期升任日本中国派遣军总司令官,并在日本投降后率侵华日军向中华民国政府投降。
任期:1941年7月7日—1944年8月25日
冈部直三郎,广岛县人,陆军大将。
任期:1944年8月25日—11月22日
下村定,高知县人,陆军中将(1945年5月晋升陆军大将),旧日本帝国最后一位陆军大臣。
任期:1944年11月22日—1945年8月19日
根本博,福岛县人,陆军中将,一夕会成员。
任期:1945年8月19日—1946年8月
松井石根
华中方面军
建立时间:1937年11月7日
撤裁时间:1938年2月14日
代号:无
担当区域:中国华中地区
撤裁地:中国南京市(今属江苏省)
历任司令官:
松井石根,爱知县人,陆军大将,陆军皇道派骨干,大亚细亚主义鼓吹者,南京大屠杀元凶。
任期:1937年10月30日—1938年2月14日
安藤利吉
华南方面军
建立时间:1940年2月9日
撤裁时间:1941年6月28日
代号:波
担当区域:中国华南地区
撤裁地:中国广东省广州市
历任司令官:
安藤利吉,宫城县人,陆军中将(1944年1月晋升陆军大将),台湾日据时期末任总督。
任期:1940年2月10日—10月5日
后宫淳,京都人,陆军中将(1942年8月晋升陆军大将)。
任期:1940年10月5日—1941年6月28日
华中派遣军
建立时间:1938年2月14日
撤裁时间:1939年9月23日
代号:无
担当区域:中国华中地区
撤裁地:中国南京市(今属江苏省)
历任司令官:
畑俊六,福岛县人,畑英太郎二弟,陆军大将(1944年6月晋升元帅)。
任期:1938年2月14日—12月14日
山田乙三,长野县人,陆军大将,最后一任关东军司令。
任期:1938年12月15日—1939年9月23日
木村兵太郎
缅甸方面军
建立时间:1943年3月27日
代号:森
担当区域:缅甸
投降地:缅甸孟邦毛淡棉市
历任司令官:
河边正三,富山县人,陆军中将(1945年3月晋升陆军大将),他曾企图以残存航空部队顽抗到底,后任第一复员军司令官,参与日军的复员工作。
任期:1943年3月18日—1944年8月30日
木村兵太郎,埼玉县人,陆军中将(1945年5月7日晋升陆军大将),东条英机身旁三奸四愚之一,绰号机器人,长期在日本陆军从事野战兵器装备的开发与研制工作。
任期:1944年8月30日—1945年10月24日
本多政材,长野县人,陆军中将,一夕会骨干。
任期:1946年4月19日—1947年8月23日
全部都是吃人的鬼子
图片全对不上