广西壮族自治区梧州市工业和信息化局现任领导有:
党组书记、局长:严建洲严建洲,男,汉族,1989年3月出生,江苏盐城人,2011年12月加入中国共产党,2014年7月参加工作,博士研究生学历。现任广西壮族自治区梧州市工业和信息化局局长、党组书记。
主持局党组和行政全面工作。
党组成员、副局长:陈剑廷陈剑廷,男,1965年8月生,汉族,广西陆川人,1999年7月加入中国共产党,1989年7月参加工作,本科学历。现任广西壮族自治区梧州市工业和信息化局党组成员、副局长、三级调研员。
协助党组书记分管党建、党风廉政和意识形态工作;负责纪检监察、人事、劳资、教育培训、依法行政、宣传、统战、保密、综合治理、信访、对外联络、政务公开、督导、财务、共青团、妇联、离退休人员等方面工作;负责工业投融资、工业规划、工业科技创新、绩效考评等方面工作。
分管办公室、投融资科、能源与循环经济产业科、工业园区和科技科、梧州市节能监察中心、梧州市机电幼儿园。
联系市“双百双新”产业项目发展工程指挥部办公室。
党组成员、副局长:陆展崇陆展崇,男,1966年3月生,汉 族,广西岑溪人,1996年10月加入中国共产党,1988年12月参加工作,大学学历。现任广西壮族自治区梧州市工业和信息化局党组成员、副局长。
负责医药食品产业、电子信息产业、轻工纺织产业、疫情防控、机关党委等方面工作;负责宝石产业发展等方面工作。
分管医药食品产业科、电子信息产业科、轻工纺织产业科、宝石产业科、梧州市宝石产业发展服务中心。
副局长:甘露甘露,女,1969年12月生,汉族,海南省海口人,无党派人士,1991年9月参加工作,在职研究生学历。现任广西壮族自治区梧州市工业和信息化局副局长。
负责工业经济运行、安全生产、营商环境、冶金产业、石化建材产业等方面工作。
分管综合运行科、冶金产业科、石化建材产业科、梧州市绿色建材发展和应用中心。
党组成员、总工程师:蒋仕海蒋仕海,男,1977年1月生,汉族,广西苍梧人,1998年1月加入中国共产党,1996年8月参加工作,广西师范大学法学理论专业,在职研究生学历。现任广西壮族自治区梧州市工业和信息化局党组成员、总工程师。
负责中小企业发展、工业市场开拓、工业发展政策、工业招商、机械和汽车产业、军民融合、工业信息化建设、评比达标表彰等方面工作。
分管中小企业发展与市场开拓科、机械和汽车产业科、信息化和软件科、梧州市中小企业服务中心、梧州市工业技术服务中心。
分管市工程经济系列职称改革工作领导小组办公室工作。
二级调研员:吴振中吴振中,男,1966年9月生,汉族,广西昭平人,1994年12月加入中国共产党,1987年8月参加工作,大学学历。现任广西壮族自治区梧州市工业和信息化局二级调研员。
协助陈剑廷同志工作。
负责循环经济产业、工业绿色发展、工业园区建设等方面工作。
协助分管能源与循环经济产业科、工业园区和科技科、梧州市节能监察中心。
四级调研员:黄达华黄达华,男,1974年2月生,汉族,广西苍梧人, 1999年12月加入中国共产党,1997年8月参加工作, 大学学历。现任广西壮族自治区梧州市工业和信息化局四级调研员。
协助蒋仕海同志工作。
协助负责安全生产;协助分管梧州市中小企业服务中心工作。
四级调研员:廖伟亮廖伟亮,男,1964年9月生,汉族,广西桂平人,1998年4月加入中国共产党,1983年7月参加工作,经济管理专业,大学学历,高级经济师、会计师。现任广西壮族自治区梧州市工业和信息化局四级调研员。
协助陆展崇同志工作。
负责乡村振兴、党委和政府信息工作;协助分管机关党建工作。