四川省广元市退役军人事务局现任领导有:党组书记、局长:李洪清李洪清,男,汉族,四川广元人,1970年4月出生。党校大学,
四川省广元市生态环境局现任领导有:党组书记、局长:罗全生罗全生, 男,汉族,1972年12月出生,四川剑阁人,四川省委党
四川省广元市自然资源局现任领导有:党组书记、局长:刘文武刘文武,男,汉族,1970年11月生,中共党员,党校研究生,省委
四川省广元市人大常委会现任领导有:主任:杨凯杨凯,男,藏族,1962年4月生,四川小金人,省委党校研究生,中共党员,现任
四川省广元市卫生健康委员会现任领导有:党组书记、主任:刘峰刘峰,男,汉族,1973年11月生,大学、医学学士,中共党员。
四川省广元市文化广播电视和旅游局现任领导有:党组书记:杨昌洪杨昌洪,男,土家族,1982年4月出生,贵州德江人,2013
四川省广元市人力资源和社会保障局现任领导有:党组书记、局长:梁元昊梁元昊,男,汉族,四川剑阁人,中共党员,1969年9月
四川省广元市财政局现任领导有:党组书记、局长:杨海生杨海生,男,汉族,中共党员,1967年9月生,党校研究生,高级会计师
四川省广元市民政局现任领导有:党组书记、局长:安永平安永平,男,中共党员,毕业于绵阳师范专科学校,党校大学学历。现任四川
四川省广元市交通运输局现任领导有:党组书记、局长:韩顺东韩顺东,男,汉族,1966年9月出生,四川苍溪人,重庆交通学院公
四川省广元市经济和信息化局现任领导有:党组书记、局长:罗凌云罗凌云,男,汉族,1975年9月生,四川苍溪人,1995年7
四川省广元市发展和改革委员会现任领导有:党组书记、主任:彭仕扬彭仕扬,男,1971年8月生 ,四川巴中市人,四川省委党校
四川省广元市公安局现任领导有:党委书记、局长:陈全章陈全章,男,汉族,1973年6月生,四川资中人,1994年7月加入中
四川省广元市教育局现任领导有:市委教育工委书记、市教育局党组书记:黄廷全黄廷全,男,汉族,中共党员。1968年9月生,四
四川省广元市人民政府现任领导有:市长:董里董里,男,汉族,1973年7月生,贵州安顺人,1996年9月加入中国共产党,1
政协绵阳市委员会现任主席、副主席、秘书长分别是:主席:李亚莲李亚莲,女,汉族,1963年8月生,山西原平人,1982年8
四川省绵阳市人大常委会现任领导有:主任:付康付康,男,汉族,1962年4月生,四川犍为人,1983年7月参加工作,198
四川省绵阳市信访局现任领导有:党组书记、局长:邓勇邓勇,男,羌族,1971年2月生,四川北川人,西华师范大学历史学专业在
四川省绵阳市机关事务管理局现任领导有:党组书记、局长:冯科敏冯科敏,女,汉族,1980年6月生,四川合江人,四川省委党校
四川省绵阳市医疗保障局现任领导有:党组书记、局长:韩忠明韩忠明,男,羌族,1973年3月生,四川北川人,1991年7月绵
签名:感谢大家的关注